KRS 0000265402
NIP5272523789
REGON14073228100000
NazwaKRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAKOWSKI KREDENS TRADYCJA GALICYJSKA
Data rejestracji 06 paź 2006 (18 lat temu) 06 paź 2006
Data usunięcia 08 lip 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PILOTÓW, 6, KRAKÓW, 30-964, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5272523789
data rejestracji 01 cze 2007
status Czynny
17191010482116995116380001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (18)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #181 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ #182 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY Z WYJĄTKIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHANNA MARIA CZARNOTA
Beneficjent
MACIEJ BARTOSZ KNOPEK
Beneficjent
KAROL JAN TATARA
Beneficjent
LESŁAW ALEKSANDER KOLCZYŃSKI
Beneficjent
ARTUR ŁUKASZ KUZIEMSKI
reprezentant
Wspólnik
2006-10-06
2006-12-15
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500 ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
01571658600000
JACEK TADEUSZ WOJTYNA
Wspólnik
2006-12-15
2007-07-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
WOJCIECH FRANCISZEK JEŻYK
Wspólnik
2006-12-15
2007-07-12
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2007-07-12
2011-07-08
4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000 ZŁOTYCH
35051169500000
ANNA MARIA CZARNOTA
Beneficjent
REPREZENTANT SYNDYKA MASY UPADŁOSCI - SPÓŁKI ALERION SP. Z O.O. [KRS:0000585928]
MACIEJ BARTOSZ KNOPEK
Beneficjent
REPREZENTANT SYNDYKA MASY UPADŁOSCI - SPÓŁKI ALERION SP. Z O.O. [KRS:0000585928]
KAROL JAN TATARA
Beneficjent
REPREZENTANT SYNDYKA MASY UPADŁOSCI - SPÓŁKI ALERION SP. Z O.O. [KRS:0000585928]
LESŁAW ALEKSANDER KOLCZYŃSKI
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ALMA MARKET SA W UPADŁOŚCI POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
JERZY MAZGAJ
PREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2011-07-08
EWA MARIA LEWEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-12
2011-07-08
TOMASZ GRZEGORZ STYRNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-11-30
2011-07-08
THOMAS NEVILLE RAVENSDALE
PREZES ZARZĄDU
2006-10-06
2006-12-15
JACEK TADEUSZ WOJTYNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2007-07-12
WOJCIECH FRANCISZEK JEŻYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-12-15
2007-07-12
2006-10-06
2007-07-12
CODY INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-07-12
2011-02-14
KRAKOWSKI KREDENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-10-06
2007-01-29
AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-29
2007-07-12
CHŁOPICKIEGO, 8, KRAKÓW, 31-525, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie