KRS 0000295133
NIP6762455423
REGON12062737000000
NazwaIVY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaIVY CAPITAL
Data rejestracji 18 gru 2007 (17 lat temu) 18 gru 2007
Data usunięcia 24 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRODZKA, 7, KRAKÓW, 31-006, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7115Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #701 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #703 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAJERZY MAZGAJ
Wspólnik
2007-12-18
2016-06-23
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2016-06-23
2020-02-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁ
35722043000000
ANDRZEJ MARIA ZDEBSKI
Likwidator
2017-08-24
2020-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO; B. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU- LUB WIELO- OSOBOWEGO- PRZEZ PREZESA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
JERZY MAZGAJ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-18
2016-06-23
ANDRZEJ MARIA ZDEBSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-23
2017-08-24
2007-12-18
2017-08-24
IVY CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie