KRS 0000484999
NIP7010403536
REGON14697878700000
NazwaEHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEHI
Data rejestracji 12 lis 2013 (11 lat temu) 12 lis 2013
Data usunięcia 05 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KRUCZA, 51, WARSZAWA, 00-022, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #476 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIMIROSŁAWA ANNA WALECKA AGRIA
Prokurent
2014-06-27
2015-06-17
SAMOISTNA
ANDRZEJ KONRAD KRZYSZOWSKI
Likwidator
2017-03-09
2019-10-17
ANDRZEJ EDWIN ŻBIKOWSKI
Likwidator
2019-10-17
2019-12-05
Wspólnik
2013-11-12
2014-09-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
01532545000000
ELGUROV ESTATE LIMITED
Wspólnik
2014-09-12
2016-10-17
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125000 ZŁ
PAVEL IVANOV
Wspólnik
2016-10-17
2019-12-05
2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
HANSEN PAUL NORMAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-06-17
2016-10-17
PAVEL IVANOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2017-03-09
SZCZEPAN WIESŁAW ADAMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-12
2014-06-27
SZCZEPAN WIESŁAW ADAMSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-27
2015-04-02
JAN KRZYSZTOF WIELANIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-06-27
2015-06-17
2013-11-12
2014-06-27
BALEGOR INWESTYCJE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-06-27
2014-09-12
ERNEST HILGER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-09-12
2016-10-17
ERNST HILGER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-10-17
2017-03-09
EHI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-12
2016-02-26
FILTROWA, 65, WARSZAWA, 02-055, WARSZAWA, POLSKA
2016-02-26
2017-03-09
UL. URSYNOWSKA, 54, WARSZAWA, 02-605, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie