KRS 0000091136
NIP7781002120
REGON63021955800000
Nazwa"BELTONE POLSKA MARKE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBELTONE POLSKA MARKE-MED
Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002
Data usunięcia 17 sty 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. UJAZDOWSKIE, 10, WARSZAWA, 00-478, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1635500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#3310A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ #3310B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5232Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8512Z USŁUGI LEKARSKIE Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z ORZECZNICTWEM LEKARSKIM. #8514A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8514B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8514D 1. DZIAŁALNOŚĆ REHABILITACYJNA I LECZNICZA 2. OPIEKA NAD OSOBAMI OBŁOŻNIE CHORYMI I NIEPEŁNOSPRAWNYMI #7310 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHZENON ROMAN MARKIEWICZ
Wspólnik
2002-02-21
2007-06-19
UDZIAŁ WYNOSZĄCY PO 1/2 CZĘŚCI W KAŻDYM Z 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z BOGUMIŁĄ MARKIEWICZ
GN RESOUND A/S
Wspólnik
2004-01-19
2012-01-17
3.271 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.635.500,00 ZŁOTYCH
BOGUMIŁA MARKIEWICZ
Wspólnik
2007-03-05
2007-06-19
UDZIAŁ WYNOSZĄCY PO 1/2 CZĘŚCI W KAŻDYM Z 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z ZENONEM MARKIEWICZEM
KRZYSZTOF TOMASZ LIBISZEWSKI
Likwidator
2009-09-29
2012-01-17
JOCHEN PERETZKI
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2007-06-19
IWONA GRENDA
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2007-06-19
RENE LUDWIGS
Członek Organu Nadzoru
2004-02-18
2008-02-14
WOJCIECH KUCZYNSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-10
2007-06-19
JESPER MAILIND
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2008-02-14
CLAUS DENNIG JESPERSEN
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2008-07-22
NIELS WAGNER
Członek Organu Nadzoru
2007-06-19
2008-02-14
1971-06-07
CARSTEN BUHL
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2012-01-17
1973-10-25
TODD MURRAY
Członek Organu Nadzoru
2008-02-14
2012-01-17
HENRIK JUUEL
Członek Organu Nadzoru
2008-07-22
2012-01-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZENON ROMAN MARKIEWICZ
PREZES
2002-02-21
2007-06-19
JAN BOGDAN JARZĘCKI
CZŁONEK
2002-02-21
2007-06-19
WOJCIECH ZBIGNIEW KUCZYNSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-19
2009-09-29
JANUSZ MARIAN ZAMORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-06-19
2009-09-29
IZABELA HONORATA WAWER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-14
2009-09-29
2002-02-21
2007-08-30
"MARKE-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-08-30
2009-09-29
"BELTONE POLSKA MARKE-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
2002-02-21
2002-11-29
TACZAKA, 4, POZNAŃ, 61-819, POZNAŃ, POLSKA
2002-11-29
2007-08-30
PAWŁA WŁODKOWICA, 26 A, POZNAŃ, 60-334, POZNAŃ, POLSKA
2007-08-30
2009-12-17
BALETOWA, 16, WARSZAWA, 02-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie