KRS 0000079486
NIP5211019312
REGON01117339600000
NazwaFCE CREDIT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaFCE CREDIT POLSKA
Data rejestracji 08 sty 2002 (23 lata temu) 08 sty 2002
Data usunięcia 27 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TAŚMOWA, 7, WARSZAWA, 02-677, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5241300,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 5241300,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji52413
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNERICHARD OWEN
Członek Organu Nadzoru
2009-08-25
2011-04-11
MURPHY TODD
Członek Organu Nadzoru
2010-08-16
2013-04-08
TOM SCHNEIDER
Członek Organu Nadzoru
2011-04-11
2012-12-05
NICK ROTHWELL
Członek Organu Nadzoru
2012-12-05
2013-04-08
JOHN COFFEY
Członek Organu Nadzoru
2013-04-08
2017-02-27
CHARLIE PRATT
Członek Organu Nadzoru
2013-04-08
2015-11-09
JONATHAN DAVID CHILDS
Członek Organu Nadzoru
2014-05-14
2017-02-27
PETER JEPSON
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2011-12-21
PETER WILSON
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2003-09-23
MICHAEL BANNISTER
Członek Organu Nadzoru
2002-01-08
2003-09-23
EWA TERESZKOWSKA
Prokurent
2015-11-09
2017-02-27
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
KRZYSZTOF BEDNAREK
Prokurent
2003-02-21
2017-02-27
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ OSOBY TO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KEELEY MILES
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-09-12
2016-09-26
KAI UWE STRUPPEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-09-26
2017-02-27
BEATA ANNA JASZCZUR
PREZES ZARZĄDU
2002-01-08
2002-09-19
ANDRZEJ JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2003-02-21
WOJCIECH WACHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2002-09-19
KRZYSZTOF BEDNAREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-08
2003-02-21
KEITH WILLIAM MILES
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-19
2003-05-21
ADAM BELINA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-12-29
2007-11-08
CHRISTOPHER HUGH CAULFIELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-20
2007-11-08
BEATA JASZCZUR
PREZES ZARZĄDU
2007-11-08
2017-02-27
2002-01-08
2008-02-11
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 181, WARSZAWA, 02-222, WARSZAWA, POLSKA
2008-02-11
2008-03-27
SUWAK, 1/3, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie