KRS 0000443987
NIP6751485892
REGON12275458100000
NazwaFANTASY PARK ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFANTASY PARK ZGORZELEC
Data rejestracji 02 sty 2013 (12 lat temu) 02 sty 2013
Data usunięcia 26 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 852, WOLA BATORSKA, 32-007, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARIANA ANDREI
Beneficjent
1981-04-22
RON HADASSI
Beneficjent
1965-03-24
DAVID DEKEL
Beneficjent
1965-05-31
DORI KEREN
reprezentant
1970-03-16
MULAN B.V. FANTASY PARK ENTERPRISES
Wspólnik
2013-01-02
2022-01-26
100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
DORI KEREN
Likwidator
2017-01-26
2020-11-10
1970-03-16
DAVID DEKEL
Likwidator
2020-11-10
2022-01-26
MARIANA ANDREI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA MULAN B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI FANTASY PARK ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WOLI BATORSKIEJ
RON HADASSI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA MULAN B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI FANTASY PARK ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WOLI BATORSKIEJ
DAVID DEKEL
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU PLAZA CENTERS N.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA MULAN B.V. Z SIEDZIBĄ W AMSTERDAMIE, JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI FANTASY PARK ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W WOLI BATORSKIEJ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
YARON COHEN
PREZES ZARZĄDU
2013-01-02
2015-05-13
DORI KEREN
CZŁONEK
2013-09-11
2015-05-13
1970-03-16
DORI KEREN
PREZES ZARZĄDU
2015-05-13
2017-01-26
1970-03-16
2013-01-02
2017-01-26
FANTASY PARK ZGORZELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-02
2013-03-20
AL. POKOJU, 44, KRAKÓW, 31-564, KRAKÓW, POLSKA
2013-03-20
2015-05-13
IGNACEGO DOMEYKI, 2, KRAKÓW, 30-066, KRAKÓW, POLSKA
2015-05-13
2017-01-26
OS. PIASTÓW, 32, KRAKÓW, 31-624, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie