KRS 0000933911
NIP5223213994
REGON52051686000000
NazwaCENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM MEDYCZNE ACHILLES
Data rejestracji 23 lis 2021 (3 lata temu) 23 lis 2021
Data usunięcia 29 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. BANDERII, 4, WARSZAWA, 01-164, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIMAREK MIKUĆ
Beneficjent
JACEK DEKARZ
Beneficjent
MAREK ARENT
Beneficjent
JERZY BIEL
Beneficjent
JERZY BIEL
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KONRAD CEZARY KUZIOŁA
Członek Organu Nadzoru
2021-11-23
2023-09-29
RADOSŁAW STANISŁAW ZAMECKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-23
2023-09-29
MAREK JERZY NOWICKI
Członek Organu Nadzoru
2021-11-23
2022-09-23
JACEK ANDRZEJ DEKARZ
Członek Organu Nadzoru
2022-09-23
2023-09-29
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Wspólnik
2021-11-23
2023-09-29
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ.
141164519
JERZY WACŁAW BIEL
Likwidator
2023-02-01
2023-09-29
MAREK MIKUĆ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI
JACEK DEKARZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI
MAREK ARENT
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU TFI
JERZY BIEL
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
KATARZYNA ROSZCZYK RZEPECKA
PREZES ZARZĄDU
2021-11-23
2022-09-23
JERZY WACŁAW BIEL
PREZES ZARZĄDU
2022-09-23
2023-02-01
2022
2021-11-23
2022-12-31
2023-02-22
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 347826.44 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1409.76 |
III. Usługi obce | 107964.76 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 238451.92 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5.95 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 347832.39 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 477562.83 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 452167.61 |
- Kapitał (fundusz) podstawowy | 800000 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25395.22 |
- Rezerwy na zobowiązania | 0 |
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 0 |
Aktywa razem | 477562.83 |
A. Aktywa trwałe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 477562.83 |
- Zapasy | 26771.1 |
- Należności krótkoterminowe | 30000 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2021-11-23
2023-02-01
CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-11-23
2022-09-12
UL. SZELIGOWSKA, 10, WARSZAWA, 01-319, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie