KRS 0000350164
NIP9552283360
REGON32081568000000
NazwaVENTURE CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVENTURE CORP
Data rejestracji 03 mar 2010 (15 lat temu) 03 mar 2010
Data usunięcia 12 wrz 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAPITAŃSKA, 9, SZCZECIN, 71-602, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #941 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCHKATARZYNA ZIELIŃSKA
Beneficjent
GRAŻYNA WALZ
reprezentant
JAROSŁAW MAREK POTERALSKI
Wspólnik
2010-03-03
2011-05-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
SŁAWOMIRA DUTKIEWICZ
Wspólnik
2010-03-03
2011-05-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
BERENIKA JOANNA GOCŁOWSKA
Wspólnik
2010-03-03
2011-05-16
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
RAFAŁ PIOTR ZIELIŃSKI
Wspólnik
2010-03-03
2019-09-30
59 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.900,00 ZŁ.
KATARZYNA KAROLINA ZIELIŃSKA
Wspólnik
2019-09-30
2023-09-12
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.500,00 ZŁ
GRAŻYNA ELŻBIETA WALZ
Likwidator
2018-11-29
2023-09-12
KATARZYNA ZIELIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
RAFAŁ PIOTR ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-03-03
2018-11-29
JAROSŁAW MAREK POTERALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-03
2011-05-16
BERENIKA JOANNA GOCŁOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-03
2011-05-16
SŁAWOMIRA DUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-03
2011-05-16
2010-03-03
2018-11-29
VENTURE CORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-03
2011-05-16
POLANKA, 7, SZCZECIN, 70-731, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie