KRS 0000472018
NIP5833161244
REGON22192777000000
NazwaEURO STYL VERTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEURO STYL VERTEX
Data rejestracji 30 lip 2013 (11 lat temu) 30 lip 2013
Data usunięcia 02 mar 2023 02 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARYNARKI POLSKIEJ, 163, GDAŃSK, 80-868, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 570850,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5833161244
data rejestracji 27 sie 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 kwi 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420 TELEKOMUNIKACJA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIATADEUSZ CHMIEL
Beneficjent
DANIEL BOJANOWSKI
reprezentant
NATALIA ANNA SNOCHOWSKA
reprezentant
AGNIESZKA PATRYCJA KINDA
reprezentant
MARZENA JOLANTA CHMIEL
Beneficjent
ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI
Wspólnik
2013-07-30
2013-09-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-09-03
2013-12-10
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁOTYCH
12029717400000
FORUM IV FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
Wspólnik
2013-12-10
2021-09-21
11.417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.850,00 ZŁ.
120479283
Wspólnik
2021-09-21
2023-03-02
11.417 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 570.850,00 ZŁ
36638449700000
TADEUSZ CHMIEL
Beneficjent
POSIADA 16,20% ORAZ WSPÓŁPOSIADA 67,5% W SPÓŁCE, KTÓRA POŚREDNIO POSIADA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
MARZENA JOLANTA CHMIEL
Beneficjent
POSIADA 16,20% ORAZ WSPÓŁPOSIADA 67,5% W SPÓŁCE, KTÓRA POŚREDNIO POSIADA 100% GŁOSÓW NA ZGROMADZENIU JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ARKADIUSZ MIKOŁAJ JAROCKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-30
2018-01-11
MIKOŁAJ KRZYSZTOF KONOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2018-01-11
DANIEL BOJANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-30
2023-03-02
NATALIA ANNA SNOCHOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-01-11
2023-03-02
AGNIESZKA PATRYCJA KINDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-26
2023-03-02
2013-07-30
2018-06-11
LESZCZYNOWA, 6, GDAŃSK, 80-175, GDAŃSK, POLSKA
2018-06-11
2020-08-27
AL. GRUNWALDZKA, 411, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie