KRS 0000226026
NIP5272450731
REGON01584438000000
NazwaBIZNES.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIZNES.NET
Data rejestracji 12 sty 2005 (20 lat temu) 12 sty 2005
Data usunięcia 04 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOSZYKOWA, 54, WARSZAWA, 00-675, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1026450,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6420 TELEKOMUNIKACJA #6523Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #7121Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #72 INFORMATYKA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7440Z REKLAMA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7486Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH #7487B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5263B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #7450A REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU #921 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEOMAREK PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-12
2007-12-07
MICHAŁ NOWIS
Członek Organu Nadzoru
2009-04-01
2020-08-04
TOMASZ JANUSZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-12
2007-12-07
MACIEJ SŁAWOMIR GUZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2005-01-12
2005-11-28
ROMAN CISEK
Członek Organu Nadzoru
2005-11-28
2007-12-07
GRZEGORZ BRZESKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2020-08-04
MACIEJ KOWALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2020-08-04
BOGDAN WIŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-12-07
2009-04-01
Wspólnik
2005-01-12
2009-04-01
7.633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 381.650,00 ZŁOTYCH
93203830800000
TOMASZ ADAM KĘPIŃSKI
Wspólnik
2005-01-12
2005-11-28
133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.650,00 ZŁ
MICHAŁ RADOMIR FABER
Wspólnik
2007-12-07
2020-08-04
6842 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 342.100,00 ZŁOTYCH
MCI.PRIVATEVENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM MCI.TECHVENTURES 1.0
Wspólnik
2009-04-01
2020-08-04
13.687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 684.350,00 ZŁOTYCH
020731024
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB SAMOISTNEGO PROKURENTA.
PIOTR ANDRZEJ KŁODNICKI
PREZES ZARZĄDU
2005-11-28
2007-12-07
MICHAŁ RADOMIR FABER
PREZES ZARZĄDU
2007-12-07
2020-08-04
TOMASZ ADAM KĘPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2005-01-12
2005-11-28
2005-01-12
2007-12-07
HOTPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-12-07
2009-04-01
"WEB2" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-12
2007-12-07
ASTRONOMÓW, 3, WARSZAWA, 01-450, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie