KRS 0000226175
NIP8212377624
REGON71257889000000
NazwaOTMUCHÓW LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOTMUCHÓW LOGISTYKA
Data rejestracji 14 sty 2005 (20 lat temu) 14 sty 2005
Data usunięcia 16 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWOWIEJSKA, 20, NYSA, 48-303, NYSA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 550000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8212377624
data rejestracji 27 gru 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWMONIKA TERESA BUTZ
Beneficjent
MONIKA TERESA BUTZ
reprezentant
ANDRZEJ BERNARD ZAWADZKI
Wspólnik
2005-01-14
2006-12-04
717 /SIEDEMSET SIEDEMNAŚCIE/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 358.500 /TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET/ ZŁOTYCH
MIROSŁAWA STANISŁAWA WALENTUKIEWICZ
Wspólnik
2005-01-14
2005-05-27
50 /PIEĆDZIESIĄT/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 /DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
WŁODZIMIERZ KASPROLEWICZ
Wspólnik
2005-05-27
2008-04-29
358 /TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT OSIEM/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 179.000 /STO SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH
ALBINA WALENTUKIEWICZ
Wspólnik
2005-05-27
2006-03-22
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MAŁGORZATA BEATA ZAWADZKA
Wspólnik
2006-12-04
2008-04-29
717 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 358.500 ZŁ
Wspólnik
2008-04-29
2022-09-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550.000,00 ZŁ
53125897700000
MAŁGORZATA BEATA GOŁĘBIOWSKA
Prokurent
2018-06-15
2020-06-09
SAMOISTNA
ANDRZEJ BERNARD ZAWADZKI
Prokurent
2006-03-22
2008-04-29
SAMOISTNA
MARTA BARBARA ROKICKA
Prokurent
2008-04-29
2017-11-29
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA BUTZ
Prokurent
2014-10-30
2018-06-15
PROKURA SAMOISTNA
JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI
Likwidator
2020-06-09
2021-01-08
MONIKA TERESA BUTZ
Likwidator
2021-01-08
2022-09-16
PIOTR BARTŁOMIEJ KRECHOWIECKI
Członek Organu Nadzoru
2016-09-28
2019-12-11
ADRIAN PIOTR KAPUSTA
Członek Organu Nadzoru
2016-09-28
2018-06-15
MONIKA TERESA BUTZ
Członek Organu Nadzoru
2018-06-15
2021-01-08
MAREK PIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-12-11
2022-09-16
JOANNA DURAJ
Członek Organu Nadzoru
2021-01-08
2022-09-16
MARIUSZ JAROSŁAW POPEK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-30
2016-09-28
MICHAŁ JASZCZYK
Członek Organu Nadzoru
2014-10-30
2015-04-27
JACEK JERZY PIECH
Członek Organu Nadzoru
2014-10-30
2015-04-27
ADAM WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-27
2016-09-28
MIROSŁAW PENCAK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-27
2022-09-16
MONIKA TERESA BUTZ
Beneficjent
LIKWIDATOR SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE."
MAŁGORZATA ZAWADZKA
PREZES ZARZĄDU
2005-01-14
2008-04-29
KRZYSZTOF DZIEWICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2014-04-14
BERNARD FRANCISZEK WĘGIEREK
PREZES ZARZĄDU
2008-04-29
2014-04-14
MICHAŁ JASZCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2014-10-30
MARIUSZ POPEK
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2014-10-30
ZDZISŁAW KOCOŃ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-30
2016-12-15
ŁUKASZ OBIEREC
PREZES ZARZĄDU
2016-12-15
2019-11-22
JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-11-22
2020-06-09
2005-01-14
2006-03-22
"MIRANA SWEET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-03-22
2008-04-29
"VICTORIA SWEET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-04-29
2014-04-14
VICTORIA SWEET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-14
2020-06-09
OTMUCHÓW LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-14
2008-04-29
KAROWA, 22, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
2008-04-29
2014-05-20
NYSKA, 21, OTMUCHÓW, 48-385, OTMUCHÓW, POLSKA
2014-05-20
2016-09-28
STAROBRZESKA, 7, BRZEG, 49-305, BRZEG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie