KRS 0000096951
NIP1132566058
REGON14019079100000
Nazwa"JEDYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJEDYNA
Data rejestracji 12 mar 2002 (23 lata temu) 12 mar 2002
Data usunięcia 24 lut 2009 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMOYSKIEGO, 28/30, WARSZAWA, 03-801, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1584Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5137Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #5136Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #5224Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH #5227B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAWspólnik
2002-03-12
2009-02-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
63013148000000
PETER KNAUER
Likwidator
2007-04-18
2008-10-30
WITOLD JANUSZ ZIOBROWSKI
Likwidator
2007-04-18
2009-02-24
JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI
Likwidator
2008-10-30
2009-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PETER CALVERLEY
PREZES ZARZĄDU
2002-03-12
2005-08-19
JÓZEF ANDRZEJ RUTKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-12
2005-08-19
PETER KNAUER
PREZES ZARZĄDU
2005-08-19
2007-04-18
WITOLD JANUSZ ZIOBROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-19
2007-04-18
2002-03-12
2007-04-18
"JEDYNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie