KRS 0000510051
NIP5272714650
REGON14725485000000
NazwaMAGMILLON - OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WKII SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAGMILLON - OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WKII
Data rejestracji 20 maj 2014 (10 lat temu) 20 maj 2014
Data usunięcia 17 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5272714650
data rejestracji 10 lip 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lis 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
reprezentant
Wspólnik
2014-05-20
2022-02-17
14691594700000
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
TOMASZ PAWEŁ PSZCZÓŁKOWSKI
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
TADEUSZ ROCH MACIOŁA
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
RENATA ORLIK
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
PIOTR ANDRZEJ MICHALSKI
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
MONIKA SYLWIA MIKUCKA
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
MIROSŁAW GROSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-07-11
2017-10-04
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Likwidator
2021-08-18
2022-02-17
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Beneficjent
KONTROLA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DZIAŁA ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI UJAWNIONYM W REJESTRZE TJ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI: ŁUKASZ TYLEC - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-20
2021-08-18
14691594700000
Członek Organu Reprezentacji
2017-10-04
2019-05-28
14055442500000
2014-05-20
2021-08-18
MAGMILLON - OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, WKII SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-05-20
2015-10-30
GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2015-10-30
2016-05-11
UL. KAMIONKOWSKA, 41, WARSZAWA, 03-812, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-11
2019-05-28
UL. PRZY BAŻANTARNI, 11, WARSZAWA, 02-793, WARSZAWA, POLSKA
1435.SEE.711.10.10086491.2022.MM
2022-04-14
2022-07-01
745.11 PLN
4156.2018
Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie