KRS 0000171377
NIP7162395819
REGON43122322600000
Nazwa"CEZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaCEZAR
Data rejestracji 09 wrz 2003 (21 lat temu) 09 wrz 2003
Data usunięcia 17 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA, 1A, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7162395819
data rejestracji 24 mar 2000
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 paź 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#D PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE #G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #H HOTELE I RESTAURACJE #O POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNATADEUSZ BOLESŁAW JĘDRZEJCZYK
Wspólnik
2003-09-09
2013-11-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
WOJCIECH KRZYSZTOF KŁOS
Wspólnik
2003-09-09
2013-11-13
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ.
MAŁGORZATA DUDEK
Wspólnik
2013-11-13
2019-09-17
66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33000,00 ZŁ
IWONA BARBARA NOWAK
Wspólnik
2013-11-13
2019-09-17
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33500,00 ZŁ
AGNIESZKA MAŁGORZATA BARTKIEWICZ
Wspólnik
2013-11-13
2019-09-17
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33500,00 ZŁ
TADEUSZ STEFAN SZEWCZYK
Powiernik
2018-02-02
2019-09-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJATKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYAWNIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES.
TADEUSZ BOLESŁAW JĘDRZEJCZYK
PREZES
2003-09-09
2013-11-13
WOJCIECH KRZYSZTOF KŁOS
VICE PREZES
2003-09-09
2013-11-13
MAŁGORZATA DUDEK
PREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2019-09-17
IWONA BARBARA NOWAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-13
2019-09-17
AGNIESZKA MAŁGORZATA BARTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-13
2019-09-17
2003-09-09
2018-02-02
"CEZAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-09-09
2016-08-08
CENTRALNA, 2 A, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie