KRS 0000756135
NIP5252769464
REGON38174836400000
NazwaSTRZELECKA 26 BUDYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTRZELECKA 26 BUDYNEK
Data rejestracji 06 lis 2018 (6 lat temu) 06 lis 2018
Data usunięcia 03 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email STRZELECKA26.SC@2CP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6810 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEKWspólnik
2018-11-06
2021-09-03
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
14055442500000
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Likwidator
2021-01-12
2021-09-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-06
2021-01-12
2018-11-06
2021-01-12
STRZELECKA 26 BUDYNEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie