KRS 0000477842
NIP7010398522
REGON14691594700000
NazwaOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOT
Data rejestracji 19 wrz 2013 (11 lat temu) 19 wrz 2013
Data usunięcia 23 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NOWY ŚWIAT, 33, WARSZAWA, 00-029, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@2CP.PL
Dane podatkowe
NIP 7010398522
data rejestracji 18 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Beneficjent
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
reprezentant
MICHAŁ JACEK OWSIEWSKI
Wspólnik
2013-09-19
2017-10-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Wspólnik
2013-09-19
2016-09-07
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2013-09-19
2015-05-15
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
14637790600000
Wspólnik
2015-05-15
2016-09-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
14055442500000
Wspólnik
2017-10-02
2022-02-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
14055442500000
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Likwidator
2021-08-30
2022-02-23
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
Beneficjent
REPREZENTANT SPÓŁKI MATKI - JEDYNEGO UDZIAŁOWCA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ JACEK OWSIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2016-01-12
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2013-12-02
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2017-10-02
KUBA IGOR KARLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2015-05-15
ŁUKASZ PAWEŁ TYLEC
PREZES ZARZĄDU
2017-10-02
2021-08-30
JAKUB JAN LICHOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-15
2017-10-02
HUBERT TELECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2015-05-15
MICHAŁ JACEK OWSIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-19
2013-12-02
2013-09-19
2013-12-02
MAGMILLON - 2C PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-02
2015-05-15
MAGMILLON - OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-15
2021-08-30
OT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-09-19
2014-09-18
HOŻA, 51, WARSZAWA, 00-681, WARSZAWA, POLSKA
2014-09-18
2015-05-15
GRZYBOWSKA, 80/82, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
2015-05-15
2016-09-07
UL. KAMIONKOWSKA, 41, WARSZAWA, 03-812, WARSZAWA, POLSKA
2016-09-07
2019-03-21
UL. PRZY BAŻANTARNI, 11, WARSZAWA, 02-793, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie