KRS 0000426850
NIP5252535708
REGON14620790800000
NazwaENABLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Krótka nazwaENABLER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Data rejestracji 13 lip 2012 (12 lat temu) 13 lip 2012
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ENABLER.COM.PL
Dane podatkowe
NIP 5252535708
data rejestracji 14 lis 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMONIKA MARIA JANIK
Wspólnik
2012-07-13
2020-11-02
112 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.600,00 ZŁOTYCH
MONIKA SYLWIA MIKUCKA
Wspólnik
2012-07-13
2017-05-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MONIKA ELIZA JARMOSZEWICZ
Wspólnik
2012-07-13
2017-05-26
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MONIKA MARIA JANIK
Likwidator
2020-02-24
2020-11-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MONIKA MARIA JANIK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-13
2020-02-24
MONIKA SYLWIA MIKUCKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-13
2017-05-26
MONIKA ELIZA JARMOSZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-13
2017-05-26
KRYSTYNA REJNOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-26
2020-02-24
2012-07-13
2014-04-03
DŁUGA, 23/25, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-13
2020-02-24
ENABLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie