KRS 0000163631
NIP5210330930
REGON01210610800000
Nazwa"POLVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaPOLVENT
Data rejestracji 13 cze 2003 (21 lat temu) 13 cze 2003
Data usunięcia 14 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5210330930
data rejestracji 05 lip 1993
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 14 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIARTUR PIOTR JĘDRZEJEWSKI
Beneficjent
ŁUKASZ RYSZARD MARCZUK
reprezentant
KRZYSZTOF KOWALSKI
Wspólnik
2003-06-13
2009-08-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,- ZŁOTYCH
ZOFIA ELŻBIETA KOWALSKA
Wspólnik
2003-06-13
2009-08-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,- ZŁOTYCH
CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED
Wspólnik
2009-08-28
2022-01-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN
ARTUR PIOTR JĘDRZEJEWSKI
Beneficjent
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-06-13
2009-08-28
GRZEGORZ ORCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-08-28
2010-05-19
ŁUKASZ RYSZARD MARCZUK
PREZES ZARZĄDU
2010-05-19
2022-01-14
2003-06-13
2009-08-28
JANKA BYTNARA "RUDEGO", 15, WARSZAWA, 02-645, WARSZAWA, POLSKA
2009-08-28
2012-09-21
MOCHNACKIEGO, 4, WARSZAWA, 02-042, WARSZAWA, POLSKA
2012-09-21
2014-02-26
DŁUGA, 23/25, WARSZAWA, 00-238, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie