KRS 0000018101
REGON35633852000000
NazwaCENTRUM PODRÓŻY TRAVEL HIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM PODRÓŻY TRAVEL HIT
Data rejestracji 07 cze 2001 (23 lata temu) 07 cze 2001
Data usunięcia 17 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6330A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY #6330B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY #6330C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH #6330D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA #7110Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #5523Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5552Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5540Z BARY #9304Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #7440Z REKLAMA #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9305Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAROMAN ŁAKOMY
Wspólnik
2001-06-07
2002-08-21
50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ)
JACEK PANEK
Wspólnik
2001-06-07
2010-08-11
351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.500 ZŁ
JACEK MARIAN LEGENDZIEWICZ
Wspólnik
2002-08-21
2006-03-14
84 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW : 42.000 ZŁ ( CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH )
Wspólnik
2002-08-21
2006-03-14
84 UDZIAŁY PO 500,00 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ - ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW : 42.000 ZŁ ( CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH )
35081153000000
JAROSŁAW ŁAKOMY
Wspólnik
2005-02-23
2020-06-17
49 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500 ZŁ
Wspólnik
2006-03-14
2006-09-01
202 UDZIAŁY PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.000 ZŁ
01639486000000
STEFAN SERCZYK
Wspólnik
2010-08-11
2011-12-20
351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175.500 ZŁ
JACEK PANEK
Wspólnik
2011-12-20
2020-06-17
351 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 175.500, 00 ZŁ
ARTUR PIOTR JĘDRZEJEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2006-10-10
IRENEUSZ PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2006-10-10
SŁAWOMIR IZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-03-14
2006-10-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPKT 11.3 UMOWY SPÓŁKI: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ROMAN ŁAKOMY
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2002-08-21
ROMAN ŁAKOMY
PREZES
2013-04-10
2014-02-03
JACEK PANEK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-07
2002-08-21
JACEK PANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2006-10-10
JACEK PANEK
PREZES ZARZĄDU
2006-10-10
2010-08-11
GRZEGORZ PIOTR SOSZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-08-21
2006-03-14
ALEKSANDER TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-03-14
2007-09-26
ADAM MARIUSZ ROGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-10
2007-09-26
ROMAN ŁAKOMY
PREZES ZARZĄDU
2011-02-09
2011-12-20
2001-06-07
2002-08-21
DELTA TRAVEL TOUROPERATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-08-21
2006-06-12
OPEN TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-06-12
2006-10-10
SKY HOLIDAYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-07
2007-09-26
DIETLA, 37, KRAKÓW, 31-062, KRAKÓW, POLSKA
2007-09-26
2014-05-08
DUKATÓW, 10, KRAKÓW, 31-431, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie