KRS 0000042921
REGON01736283300000
Nazwa"SYNERGY POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSYNERGY POLSKA
Data rejestracji 10 wrz 2001 (23 lata temu) 10 wrz 2001
Data usunięcia 29 sie 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BEMA, 83, WARSZAWA, 01-233, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 503000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 503000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji503000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7440Z REKLAMA #5164Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #6420C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA #7133Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #5248A SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO #6521Z LEASING FINANSOWY #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #3162B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #4531D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4521D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCHANDRZEJ PIOTR JACASZEK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2004-09-01
TADEUSZ JAN BĄK
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2003-10-07
ARKADIUSZ PIOTR ŚNIEŻKO
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2003-06-24
TOMASZ JANUSZ CZECHOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2003-10-07
KRZYSZTOF GAJÓR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-10
2003-06-24
MARIUSZ KUNDA
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2003-10-07
TOMASZ CZUCZOS
Członek Organu Nadzoru
2003-06-24
2003-10-07
ARKADIUSZ SZYMCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2007-08-29
TOMASZ JANUSZ FRANAS
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2004-09-01
JERZY ROBERT GUSTEK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-07
2007-08-29
EUGENIUSZ SMOL
Powiernik
2005-05-23
2007-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SKUTECZNA REPREZENTACJA SPÓŁKI WYKONYWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU ALBO PROKURENTA
KRZYSZTOF LESZEK BĄK
PREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2003-10-07
WIESŁAW POPOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2003-10-07
ZBIGNIEW JAKUB KUŹMIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-09-10
2002-04-04
JAROSŁAW MARIUSZ TUCZKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-10-07
2004-09-01
MACIEJ PAWEŁ JANKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-30
2004-09-01
2001-09-10
2004-03-30
WOŁOSKA, 52, WARSZAWA, 02-583, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie