KRS 0000133264
REGON01523257500000
NazwaOPTIMUM CONSUMER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOPTIMUM CONSUMER FINANCE
Data rejestracji 01 paź 2002 (22 lata temu) 01 paź 2002
Data usunięcia 12 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻURAWIA, 8, WARSZAWA, 00-503, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI #7440Z REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNAWspólnik
2002-10-01
2013-04-24
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
01631194000000
Wspólnik
2002-10-01
2013-08-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁOTYCH
01495255700000
GAUTHIER GUY VAN WEDDINGEN
Likwidator
2003-07-29
2003-10-31
STEPHAN LAURENT GUGLIERI
Likwidator
2003-10-31
2013-04-24
TOMASZ KLABISZ
Likwidator
2013-04-24
2013-08-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY-TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
GAUTHIER GUY VAN WEDDINGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
ADAM PAWEŁ ROMANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
JACEK ANDRZEJ LUBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
JAROSŁAW MARIUSZ TUCZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-10-01
2003-07-29
2002-10-01
2003-07-29
OPTIMUM CONSUMER FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie