KRS 0000071074
REGON01738511300000
NazwaGEANT KREDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGEANT KREDYT
Data rejestracji 12 gru 2001 (23 lata temu) 12 gru 2001
Data usunięcia 15 paź 2003 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#6512B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2233Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2465Z PRODUKCJA NIE ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5118Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #5170A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA #7134Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7440Z REKLAMA #6720Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMIBANQUE DU GROUPE CASINO SOCIETE ANONYME
Wspólnik
2001-12-12
2003-10-15
8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4000000 ZŁOTYCH
Wspólnik
2001-12-12
2003-10-15
16000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8000000 ZŁOTYCH
01495255700000
Wspólnik
2001-12-12
2003-10-15
16000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8000000 ZŁOTYCH
01163233200000
PHILIPPE HENRI ALARCON
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-10-15
1958-03-22
BERNARD RENE VAN DE GEUCHTE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2002-04-10
ADAM PAWEŁ ROMANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-10-15
GAUTHIER GUY VAN WEDDINGEN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-10-15
HERVE WILLY CHOLLET
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-10-15
PAUL MANUEL MARTINS
Członek Organu Nadzoru
2002-04-10
2003-03-20
LAURENT MAURICE CADILLAT
Członek Organu Nadzoru
2003-03-20
2003-07-09
XAVIER PAUL POUSSET
Członek Organu Nadzoru
2001-12-12
2003-10-15
GERARD MARIE WALTER
Członek Organu Nadzoru
2003-07-09
2003-10-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PHILIPPE DANIEL VITRY
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-12
2003-10-15
2001-12-12
2002-01-30
KOLEJOWA, 5/7, WARSZAWA, 01-217, WARSZAWA, POLSKA
2002-01-30
2003-03-20
AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie