KRS 0000164148
NIP6762157482
REGON35718346100000
NazwaCMG DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCMG DEVELOPMENT
Data rejestracji 02 lip 2003 (21 lat temu) 02 lip 2003
Data usunięcia 07 mar 2012 07 mar 2012
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIEJSKA, 12, WARSZAWA, 00-490, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 46100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #7032 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9231E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH #6330 USŁUGI TURYSTYCZNE #7483Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI #7420C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA #7420A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #011 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #2231Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH #3002Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI #3663Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7484B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #927 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁAJANUSZ WALENTY KIEŁBUS
Wspólnik
2003-07-02
2004-09-17
1991 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 199.100.000,00ZŁ
CONSULTING PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEIDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2004-09-17
2011-11-30
461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.100.000 ,00 ZŁOTYCH
011622428
Wspólnik
2011-11-30
2012-03-07
461 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.100.000 ZŁOTYCH
01163233200000
AGATA ŻUROWSKA
Prokurent
2011-11-30
2012-03-07
ŁĄCZNA
BEATA HALINA MACIĄG
Prokurent
2011-11-30
2012-03-07
1971-03-07
ŁĄCZNA
EWA RENATA BARTKIEWICZ SAMUŁEK
Prokurent
2011-11-30
2012-03-07
ŁĄCZNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM
JANUSZ WALENTY KIEŁBUS
PREZES ZARZĄDU
2003-07-02
2004-09-17
IWONA GIELO BENZA
PREZES ZARZĄDU
2004-09-17
2011-11-30
IWONA GIELO BENZA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-30
2012-03-07
MACIEJ JÓZEF KIEŁBICKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-30
2012-03-07
2003-07-02
2004-10-14
J.LEA, 210, KRAKÓW, 30-313, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie