KRS 0000071197
REGON01718268600000
NazwaKENDLE BRANCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKENDLE BRANCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaKENDLE BRANCHES LIMITED
Data rejestracji 10 sty 2002 (23 lata temu) 10 sty 2002
Data usunięcia 24 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres AL. JEROZOLIMSKIE, 92, WARSZAWA, 00-807, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego CLEMENTS HOUSE, 14-18 GRESHAM STREET, LONDYN, EV2V 7NN, LONDYN, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #45 BUDOWNICTWO #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJBARTŁOMIEJ PIOTR ANTONIAK
REPREZENTANT
2002-01-10
2002-08-02
DOROTA JANINA POKŁOŃSKA
REPREZENTANT
2002-08-02
2008-10-29
DOROTA JANINA POKŁOŃSKA
Likwidator
2008-10-29
2010-03-02
MIKOŁAJ WOJCIECH PLUCIŃSKI
Likwidator
2010-03-02
2011-02-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z SEKRETARZEM W PRZYPADKU PROTOKOŁÓW Z OBRAD ZARZĄDU WYSTARCZAJĄCY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB SEKRETARZA
TIMOTHY MICHAEL MOONEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2004-07-29
NIGEL PAGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2004-07-29
PAUL FREDERICK RITTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2004-07-29
NYLA NATALIE SINGH
SEKRETARZ ZARZĄDU
2002-01-10
2011-02-24
CANDACE KENDLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2011-02-24
CHRISTOPHER CHARLES BERGEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-01-10
2011-02-24
KARL BRENKERT III
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-29
2011-02-24
2002-01-10
2008-10-29
KENDLE BRANCHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
2002-01-10
2002-08-02
AL. JANA PAWŁA II, 25, WARSZAWA, 00-854, WARSZAWA, POLSKA
2002-08-02
2004-02-06
IŁŻECKA, 26 E, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie