KRS 0000020489
NIP5260301238
REGON01201950400000
NazwaRBS (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRBS (POLSKA)
Data rejestracji 20 cze 2001 (23 lata temu) 20 cze 2001
Data usunięcia 23 paź 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 1-GO SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 188397900,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 188397900,00 PLN
Wartość nominalna akcji54,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3488850
Dane podatkowe
NIP 5260301238
data rejestracji 01 sty 1996
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAANNA EWA GAWARKIEWICZ
reprezentant
ANNA ELŻBIETA KŁOS
reprezentant
ROBERT BEGBIE
Beneficjent
1961-09-09
MICHAŁ PAWEŁ BEŁDZIKOWSKI
Prokurent
2008-01-21
2013-08-09
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
MAŁGORZATA ELWIRA LEWANDOWSKA
Prokurent
2008-01-21
2011-02-02
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
DOROTA MAŁGORZATA WILK
Prokurent
2001-06-20
2004-01-20
ŁĄCZNA
KRZYSZTOF JAN WOJCIECHOWSKI
Prokurent
2001-06-20
2002-03-14
ŁĄCZNA
ANDRZEJ KOPYRSKI
Prokurent
2001-06-20
2001-08-28
ŁĄCZNA
ANNA ELŻBIETA KŁOS
Prokurent
2002-03-14
2007-11-21
ŁĄCZNA
MAREK KRZYSZTOF ŁUKOWSKI
Prokurent
2002-03-14
2003-09-17
ŁĄCZNA
JAROSŁAW ANDRZEJ OWORUSZKO
Prokurent
2002-03-14
2007-02-28
ŁĄCZNA
PRZEMYSŁAW JANUS
Prokurent
2007-08-29
2008-05-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JAN BRONISŁAW HABRAT
Prokurent
2007-08-29
2019-07-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
JAN CORNELIS PRINS
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2003-07-24
ERIC WOLF
Członek Organu Nadzoru
2001-06-20
2003-07-24
JAN ALEXANDER PRUIJS
Członek Organu Nadzoru
2001-08-28
2005-03-31
TOM LIND
Członek Organu Nadzoru
2002-05-15
2003-07-24
MICHIEL GERRIT JAN DE JONG
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-05-25
MICHAEL MUHS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2009-04-30
RICHARD PAUL BRUENS
Członek Organu Nadzoru
2003-07-24
2003-12-18
DIRK JAN VAN DER HOEDEN
Członek Organu Nadzoru
2003-12-18
2005-09-07
DOUGLAS THOMAS KENNEDY
Członek Organu Nadzoru
2005-03-31
2006-06-06
NICHOLAS ROBERT HARDY
Członek Organu Nadzoru
2005-09-07
2008-11-25
ANNA ELŻBIETA KŁOS
Likwidator
2019-07-16
2020-10-23
ANNA EWA GAWARKIEWICZ
Likwidator
2019-07-16
2020-10-23
ROBERT BEGBIE
Beneficjent
WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE BĘDĄCEJ JEDYNYM AKCJONARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI - DYREKTOR WYKONAWCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB INNYM PELNOMOCNIKIEM NALEŻYCIE UMOCOWANYM W TYM ZAKRESIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM NALEŻYCIE UMOCOWANYM W TYM ZAKRESIE
FRANK HAZEU
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-03-29
2006-05-06
JERZY JACEK SZUGAJEW
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2004-12-16
BEATA MELANIA RUDAŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-25
2019-07-16
DOROTA MAŁGORZATA WILK
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-20
2019-07-16
CALUM SHEPHERD COOPER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-06-28
2007-10-12
ANNA ELŻBIETA KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-11-21
2019-07-16
MAGDALENA MAŁGORZATA LEGĘĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-05-29
2010-09-21
DANIEL MARCIN POSYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-11-25
2013-12-13
MICHAŁ PAWEŁ BEŁDZIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-09
2016-02-02
KAROL PIOTR BISEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-05-25
2019-05-24
2001-06-20
2009-11-06
ABN AMRO BANK (POLSKA ) SPÓŁKA AKCYJNA
2009-11-06
2019-01-29
RBS BANK (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2019-01-29
2019-07-16
RBS (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2001-06-20
2009-11-06
1-GO SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie