KRS 0000235983
NIP1070023751
REGON14028461200000
NazwaNATWEST MARKETS PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaNATWEST MARKETS PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaNATWEST MARKETS PLC
Data rejestracji 13 cze 2005 (19 lat temu) 13 cze 2005
Data usunięcia 07 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. IŁŻECKA, 26, WARSZAWA, 02-135, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego ST. ANDREW SQUARE, 36, EDYNBURG, EH2 2YB, EDYNBURG, WIELKA BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANDRIES ARIJ OLIJSLAGER
Członek Organu Nadzoru
2005-06-13
2011-03-30
GERT JAN KRAMER
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-03-30
ANA MARIA LLOPIS RIVAS
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-03-30
JUAN RODRIQUES INCIARTE
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-03-30
MICHAEL ENTHOVEN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-03-30
MILLER ROY MCLEAN
Członek Organu Nadzoru
2010-03-19
2011-09-23
ARTHUR CAULFIELD MARTINEZ
Członek Organu Nadzoru
2005-06-13
2011-03-30
AARNOUT ALEXANDER LOUDON
Członek Organu Nadzoru
2005-06-13
2010-03-19
WIM DIK
Członek Organu Nadzoru
2005-06-13
2010-03-19
MAARTEN CORNELIS VAN VEEN
Członek Organu Nadzoru
2005-06-13
2010-03-19
FRANK HAZEU
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-06-13
2006-07-03
PAWEŁ JÓZEF ZIÓŁKOWSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2005-06-13
2007-09-18
CALUM SHEPHERD COOPER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-07-03
2007-09-18
FRANK MEERE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-18
2010-07-21
PETRUS RUDOLFUS WILHELMUS JANSSEN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2007-09-18
2010-07-21
MAGDALENA DZIEMIDOWICZ
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-02-22
2009-08-05
AMANDA JANE LAWRENCE
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-02-22
2009-08-05
WOJCIECH MARIAN SZNAJDER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2008-02-22
2010-03-19
CALUM SHEPHERD COOPER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-07-21
2017-04-03
PAWEŁ ŁOBEJKO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2010-07-21
2012-06-15
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZ ZASTRZEŻENIEM SZCZEGÓLNYCH WYMOGÓW PRZEWIDZIANYCH PRZEPISAMI PRAWA, WSZELKIE AKTY NOTARIALNE, UMOWY, DOKUMENTY, INSTRUMENTY I INNE PISMA, KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPATRZONE PIECZĘCIĄ, MOGĄ BYĆ PODPISANE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU, SEKRETARZA LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ WYZNACZONĄ PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PRZEZ JAKIKOLWIEK NALEŻYCIE UPOWAŻNIONY W TYM ZAKRESIE KOMITET. KAŻDY AKT NOTARIALNY, UMOWA, DOKUMENT, INSTRUMENT LUB PISMO, KTÓRE POWINNO ZOSTAĆ OPATRZONE PIECZĘCIĄ, BĘDZIE: (A) PODPISANE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ WYZNACZONĄ W TYM CELU PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU I OPATRZONE KONTRASYGNATĄ SEKRETARZA, DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB JAKIEJKOLWIEK OSOBY WYZNACZONEJ W TYM CELU PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU, (B) PODPISANE PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU W OBECNOŚCI ŚWIADKA LUB (C) PODPISANE PRZEZ JAKĄKOLWIEK INNĄ OSOBĘ LUB OSOBY ZATWIERDZONE PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ROSS MAXWELL MCEWAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2018-11-27
HUIBERT GERARD BOUMEESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-03
2009-08-05
FRANCK EMMANUEL DANGEARD
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2022-09-07
HOWARD JOHN DAVIES
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2018-11-27
MORTEN NICOLAI FRIIS
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2018-11-27
ROBERT ANDREW JOSEPH GILLESPIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-04-03
2018-11-27
PIETER ANDRIES VAN DER HARST
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-03-30
2012-10-10
RICHARD ANDREW HEMSLEY
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-04-23
2012-10-10
ALEXANDER MAXWELL CROMBIE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-10
2018-11-27
STEPHEN ALAN MICHAEL HESTER
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-10-10
2017-04-03
2005-06-13
2010-03-19
ABN AMRO BANK N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2010-03-19
2012-10-10
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2012-10-10
2018-07-31
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2005-06-13
2010-03-19
ABN AMRO BANK N.V.
2010-03-19
2012-10-10
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
2012-10-10
2017-10-23
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC
2017-10-23
2018-11-27
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PUBLIC LIMITED COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY
2005-06-13
2021-02-08
1 SIERPNIA, 8 A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
2005-06-13
2012-10-10
GUSTAV MAHLERLAAN, 10, AMSTERDAM, 1082 PP, AMSTERDAM, HOLANDIA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie