KRS 0000058810
NIP5261019030
REGON01089698000000
NazwaRBS CORPORATE FINANCE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRBS CORPORATE FINANCE (POLSKA)
Data rejestracji 07 lis 2001 (23 lata temu) 07 lis 2001
Data usunięcia 07 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 1-GO SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 359700,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6712Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI #6713Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAJAN BRONISŁAW HABRAT
Likwidator
2008-05-21
2013-10-07
DARIUSZ PRZYGODA
Likwidator
2010-06-24
2012-12-07
ROLAND LUDWIK PAC
Likwidator
2012-12-07
2013-10-07
PETRUS RUDOLFUS WILHELMUS JANSSEN
Likwidator
2008-05-21
2010-06-24
Wspólnik
2001-11-07
2013-10-07
3.597 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 359.700 ZŁOTYCH
63151374500000
ADAM JABŁOŃSKI
Prokurent
2004-04-19
2005-06-30
ŁĄCZNA
MICHAŁ JAKUB WUCZYŃSKI
Prokurent
2004-04-19
2004-12-20
ŁĄCZNA
ARTUR JAN DOBROWOLSKI
Prokurent
2006-03-15
2008-05-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK EMANUEL DOJNOW
PREZES ZARZĄDU
2001-11-07
2005-06-30
ARTUR CHABOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-07
2003-01-03
PIOTR MARIAN ZBARASKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-03
2004-05-10
JOHANNES HERMAN FREDERIK UMBGROVE
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-03
2004-04-19
PAWEŁ JÓZEF ZIÓŁKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-19
2004-09-06
JAROSŁAW ANDRZEJ OWORUSZKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-09-06
2005-06-30
MICHAŁ PAWEŁ BEŁDZIKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2005-08-12
FRANK HAZEU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-06-30
2006-04-06
MAGDALENA MAŁGORZATA LEGĘĆ
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-08-12
2007-01-23
SZCZEPAN STRUBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-01-30
2008-05-21
2001-11-07
2008-05-21
"ABN AMRO CORPORATE FINANCE (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-05-21
2010-04-28
ABN AMRO CORPORATE FINANCE (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2001-11-07
2010-04-28
1-EGO SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie