KRS 0000031260
NIP5260024810
REGON01040641500000
NazwaRBS SECURITIES (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRBS SECURITIES (POLSKA)
Data rejestracji 20 sie 2001 (23 lata temu) 20 sie 2001
Data usunięcia 07 paź 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 1-GO SIERPNIA, 8A, WARSZAWA, 02-134, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 11484000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 16700000,00 PLN
Wartość nominalna akcji130,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji88000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJAN BRONISŁAW HABRAT
Likwidator
2007-03-13
2013-10-07
RENATA ZALEWSKA WASIAK
Likwidator
2003-12-30
2005-05-24
ARKADIUSZ KŁOS
Likwidator
2003-12-30
2006-03-27
JAROSŁAW ANDRZEJ OWORUSZKO
Likwidator
2005-05-24
2007-03-13
MAGDALENA MAŁGORZATA LEGĘĆ
Likwidator
2006-03-27
2007-09-18
PRZEMYSŁAW JANUS
Likwidator
2007-09-18
2008-06-25
PETRUS RUDOLFUS WILHELMUS JANSSEN
Likwidator
2008-06-25
2010-06-17
DARIUSZ PRZYGODA
Likwidator
2010-06-17
2012-12-14
ROLAND LUDWIK PAC
Likwidator
2012-12-14
2013-10-07
ARKADIUSZ KŁOS
Prokurent
2001-08-20
2002-09-12
ŁĄCZNA
ROBERT WALDEMAR JĘDRZEJOWSKI
Prokurent
2001-08-20
2002-06-27
ŁACZNA
ANGUS BAXTER
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-06-27
GERALD BRAWN
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2009-04-24
MAREK DOJNOW
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2001-12-06
MARZENA DYMCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2005-03-31
DARIUSZ ROMUALD ODZIOBA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2009-04-24
ANDRZEJ MIKOSZ
Członek Organu Nadzoru
2001-08-20
2002-09-12
JOHANNES HERMAN FREDERIK UMBGROVE
Członek Organu Nadzoru
2001-12-06
2005-05-24
FRANK HAZEU
Członek Organu Nadzoru
2005-05-24
2006-05-17
FRANK MEERE
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2013-10-07
MICHAŁ PAWEŁ BEŁDZIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-04-24
2013-10-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM
ANDREAS MADEJ
CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES
2001-08-20
2002-06-27
1968-05-17
ROBERT WALDEMAR JĘDRZEJOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-12
2002-07-22
ANGUS BAXTER
CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES
2002-06-27
2003-03-11
ARKADIUSZ KŁOS
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2003-12-30
STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2003-03-11
DARIUSZ PISZCZATOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-12
2003-08-25
RENATA ZALEWSKA WASIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-08-25
2003-12-30
2001-08-20
2003-12-30
ABN AMRO SECURITIES (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA
2003-12-30
2010-04-13
ABN AMRO SECURITIES (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
2010-04-13
2013-03-26
RBS SECURITES (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie