KRS 0000050751
NIP1251124013
REGON01644991100000
NazwaPOLSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE "INWEST" SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwaPOLSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE "INWEST" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 05 paź 2001 (23 lata temu) 05 paź 2001
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres MARSZAŁKOWSKA, 80, WARSZAWA, 00-517, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1162122,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1162122,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji774748
Dane podatkowe
NIP 1251124013
data rejestracji 31 gru 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2023
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIZBIGNIEW TOMASZ KITYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-10-09
ANTONI JANUSZ KRAWCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-10-09
JACEK MICHAŁ OSTWALD
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2004-12-15
MAREK JAN MACHAJ
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2008-08-07
RYSZARD REŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-10-09
ANDRZEJ EDMUND PAWŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-10-09
ANDRZEJ GWIAZDOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2002-10-09
WŁADYSŁAW KRZYSZTOF WILK
Członek Organu Nadzoru
2001-10-05
2008-08-07
PAWEŁ JAN ŻYLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2004-06-03
ANNA LIDIA BIELAWSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-09
2023-01-09
GAWEŁ JAROSIŃSKI
Powiernik
2013-11-26
2023-01-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD POLSKIEGO KONSORCJUM BUDOWLANEGO "INWEST" SPÓŁKA AKCYJNA
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
HENRYK STANISŁAW PICHŁACZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2023-01-09
TOMASZ WOJCIECH MACIEJEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-10-05
2023-01-09
2001-10-05
2013-11-26
POLSKIE KONSORCJUM BUDOWLANE "INWEST" SPÓŁKA AKCYJNA
2001-10-05
2012-05-15
KS. SKORUPKI, 93, ZĄBKI, 05-091, ZĄBKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie