KRS 0000020832
REGON01115126500000
NazwaDEUTSCHE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaDEUTSCHE BANK POLSKA
Data rejestracji 28 cze 2001 (23 lata temu) 28 cze 2001
Data usunięcia 24 kwi 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 230000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 230000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji230
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWOLFGANG NIEDENHOFF
Prokurent
2001-06-28
2002-06-05
SAMODZIELNA
PIOTR ZACZEK
Prokurent
2001-06-28
2002-06-05
SAMODZIELNA
BERNHARD DEPPISCH
Prokurent
2001-06-28
2002-07-31
ŁĄCZNA
CHRISTOPH GIESSING
Prokurent
2001-09-28
2002-06-05
ŁĄCZNA
CLAUDIO CHRISTIAN RAMSPERGER
Prokurent
2001-09-28
2002-06-05
ŁĄCZNA
GRAŻYNA ZOFIA TWARDECKA
Prokurent
2001-09-28
2011-04-07
ŁĄCZNA
BOŻENA GABRIELA OSAK
Prokurent
2001-09-28
2014-04-24
ŁĄCZNA
MAGDALENA EWA ROKOSZ
Prokurent
2001-09-28
2009-07-13
ŁĄCZNA
NORBERT ANDRZEJ NOWACKI
Prokurent
2001-09-28
2001-12-17
ŁĄCZNA
ORTWIN UWE JENTSCH
Prokurent
2002-06-05
2005-04-28
ŁĄCZNA
HOLGER LINDNER
Członek Organu Nadzoru
2001-06-28
2007-04-12
HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-07-31
2014-04-24
ASHOK ARAM
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2009-02-27
SCHIKANEDER PETER
Członek Organu Nadzoru
2003-06-17
2004-07-22
MARZIO KEILING
Członek Organu Nadzoru
2005-05-19
2006-02-14
SELIM BASAK
Członek Organu Nadzoru
2006-02-14
2009-11-25
KISSING ULRICH
Członek Organu Nadzoru
2007-04-12
2008-06-24
GUIDO HEUVELDOP
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2014-04-24
MIKLOS KORMOS
Członek Organu Nadzoru
2008-06-24
2014-04-24
MICHAEL SPIEGEL
Członek Organu Nadzoru
2009-02-27
2011-04-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIONE SĄ DWIE OSOBY DZIAŁAJĄCE ŁĄCZNIE SPOSRÓD CZŁONKÓW ZARZĄDU BANKU LUB PROKURENTÓW. BANK MOŻE BYĆ REPREZENTOWANY RÓWNIEŻ PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ Z OSÓB WYMIENIONYCH W ZDANIU POPRZEDNIM ORAZ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH UDZIELONEGO MU PEŁNOMOCNICTWA, ALBO PRZEZ DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH UDZIELONYCH IM PEŁNOMOCNICTW.
STAN SZCZUREK
PREZES ZARZĄDU
2001-06-28
2003-02-12
KRZYSZTOF KALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2003-02-12
KRZYSZTOF KALICKI
PREZES ZARZĄDU
2003-02-12
2014-04-24
HUBERT ANDRZEJ JANISZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2002-07-31
FRIEDHELM HERB
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-06-28
2002-09-23
BERNHARD MARKUS DEPPISCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-07-31
2004-10-15
RAINER PETER FUHRMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2004-03-11
MICHAŁ DANIEL DOBAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-02-12
2007-06-27
MARCIN IWASZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-22
2010-08-16
RADOSŁAW ADAM IGNATOWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-25
2013-11-29
2001-06-28
2001-09-28
PLAC GRZYBOWSKI, 12/14/16, WARSZAWA, 00-104, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie