KRS 0000652229
NIP9512424647
REGON36605818300000
NazwaMILTON SNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMILTON SNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 13 gru 2016 (8 lat temu) 13 gru 2016
Data usunięcia 20 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. DOMANIEWSKA, 17/19, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWO #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHWspólnik
2016-12-13
2022-05-20
36589589900000
MARCIN IWASZKIEWICZ
Wspólnik
2016-12-13
2020-01-30
SŁAWOMIR PIOTR NOWICKI
Wspólnik
2016-12-13
2022-05-20
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
Beneficjent
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
zgłaszający - członek zarządu
PIOTR FELIKS BEAUPRÉ
Beneficjent
POSIADA 99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SEPTYMA SP. Z O.O, KTÓRA POSIADA 38% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE.
MACIEJ RADZIWIŁŁ
Beneficjent
brak
POSIADA 24 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI NEO BIO ENERGY SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE I PROWADZI JEJ SPRAWY SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ TJ. MILTON SNOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Członek Organu Reprezentacji
2016-12-13
2022-05-20
36589589900000
2016-12-13
2018-08-22
UL. SYTA, 116B, WARSZAWA, 02-987, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie