KRS 0000188136
NIP5260152608
REGON01007132800000
NazwaITI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaITI TRADING
Data rejestracji 16 sty 2004 (21 lat temu) 16 sty 2004
Data usunięcia 06 gru 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIERTNICZA, 166, WARSZAWA, 02-952, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6278000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7722Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #4763Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHITI POLISH CINEMA DISTRIBUTION HOLDING B.V.
Wspólnik
2004-01-16
2012-12-06
62.780 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.278.000 ZŁOTYCH
RYSZARD SIBILSKI
Prokurent
2004-01-16
2006-09-18
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH OLSIEWICZ
Likwidator
2011-11-02
2012-12-06
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Likwidator
2011-11-02
2012-12-06
JAN BOHDAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2005-08-02
WITOLD MARIAN SADOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2005-08-02
MARIUSZ ANTONI WALTER
Członek Organu Nadzoru
2004-01-16
2005-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ RUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-16
2011-11-02
MAREK TROJAK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-16
2007-03-22
PAWEŁ ARTUR ŚWIST
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-03-22
2011-11-02
2004-01-16
2005-08-02
ITI CINEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-08-02
2011-11-02
ITI TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-01-16
2005-08-02
KŁOBUCKA, 23, WARSZAWA, 02-699, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 15 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie