KRS 0000003555
NIP5220001582
REGON01207624100000
NazwaPOLSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLSNACK
Data rejestracji 26 mar 2001 (23 lata temu) 26 mar 2001
Data usunięcia 24 wrz 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ROLNA, 6, SADY K.POZNANIA, 62-080, TARNOWO PODGÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38784000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5220001582
data rejestracji 01 lis 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 cze 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #6491 LEASING FINANSOWY #6492 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW, W TYM UDZIELANIE POŻYCZEK #6499 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHINTERSNACK KNABBER GEBACK GMBH AND CO KG, KOLONIA, NIEMCY
Wspólnik
2001-03-26
2006-01-23
77.568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 38.784.000,00 ZŁ
DRUMADEN B.V.,AMSTERDAM, HOLANDIA
Wspólnik
2001-03-26
2002-10-11
285.144 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.257.200 PLN
INTERSNACK HOLDING GESELLSCHAFT FUR AUSLANDSBETEILIGUNGEN MBH KOLONIA, NIEMCY
Wspólnik
2006-01-23
2007-02-19
77568 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.784.000,00 ZŁ.
Wspólnik
2007-02-19
2012-09-24
77.491 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.745.500,00 ZŁ
93158820200000
RENATA MARIA MAKARUK
Prokurent
2005-04-11
2007-02-09
ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN WEJCHERT
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-12-03
BRUNO VALSANGIACOMO
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2002-12-03
KLAUS KOSTER
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2007-02-09
WERNER WOLF
Członek Organu Nadzoru
2001-03-26
2007-02-09
HORST SCHLEGEL
Członek Organu Nadzoru
2002-12-03
2007-02-09
THOMAS ALTENDORFER
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2012-09-24
LORENZ BAHLSEN
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2012-09-24
1947-12-12
REINER KUSTER
Członek Organu Nadzoru
2007-02-09
2012-09-24
LORENZ BAHLSEN
Beneficjent
1947-12-12
JACEK MACIEJ MISORZ
reprezentant
KAROLINA OŻGO
reprezentant
LORENZ BAHLSEN
Beneficjent
POSIADANIE UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH NADRZĘDNYCH LEITHART HOLDING GMBH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU- PREZESA ZARZĄDU
JANUSZ PIOTR ŁAPIEŃSKI PIECHOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2007-09-18
GRZEGORZ MARCIN STUPNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-03-26
2001-10-10
SŁAWOMIR ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-30
2005-04-11
ROBERT JACEK NEYMANN
PREZES ZARZĄDU
2005-06-13
2007-02-09
ZBIGNIEW GITROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-02-09
2007-11-23
KAROLINA OŻGO
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-09
2012-09-24
JÓZEF KNYSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-09
2012-09-24
JACEK MISORZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-02-09
2012-09-24
JEAN NOEL REYNAUD
PREZES ZARZĄDU
2007-11-23
2011-05-06
WERNER GRITSCH
PREZES ZARZĄDU
2011-12-06
2012-09-24
1973-03-24
2001-03-26
2001-05-24
POLSNACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ
2001-03-26
2007-06-12
DOMANIEWSKA, 41, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie