KRS 0000013113
NIP7871728895
REGON63104088000000
Nazwa"BOLS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOLS
Data rejestracji 25 maj 2001 (23 lata temu) 25 maj 2001
Data usunięcia 24 sty 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOWANOWSKA, 48, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, 64-600, OBORNIKI WIELKOPOLSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 53517000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (46)
#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #1103Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH #1105Z PRODUKCJA PIWA #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1042Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6491Z LEASING FINANSOWY #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4644Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHBOTAPOL HOLDING B.V.
Wspólnik
2001-05-25
2010-10-13
49.045 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.045.000,00 ZŁ
Wspólnik
2010-10-13
2011-01-24
53.517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ WYNOSZĄCEJ 53.517.000,00 ZŁOTYCH
00216009600000
PRZEMYSŁAW BARAŃSKI
Prokurent
2004-02-20
2011-01-24
PROKURA SAMOISTNA
ANTONIOS COENEM
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2002-09-24
HUUB VAN DOORNE
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2005-01-04
BRUNO MOUCLIER
Członek Organu Nadzoru
2002-09-24
2004-08-20
HERVE DUMESNY
Członek Organu Nadzoru
2004-08-20
2005-10-18
ANNA BISKUP
Członek Organu Nadzoru
2005-10-18
2006-02-28
CHRIS BIEDERMANN
Członek Organu Nadzoru
2005-10-18
2007-10-22
WILLIAM V. CAREY
Członek Organu Nadzoru
2005-10-18
2007-10-22
HENRYK WNOROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-02-28
2007-10-22
JEAN MARIE LABORDE
Członek Organu Nadzoru
2005-01-04
2005-10-18
MARKUS SIEGER
Członek Organu Nadzoru
2001-05-25
2005-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
STEFAN LAUX
PREZES ZARZĄDU
2001-05-25
2005-01-06
PIOTR BARDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2004-10-26
JAN ŻYTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-05-25
2002-01-14
MACIEJ DĄBROWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2003-05-30
2005-10-18
MACIEJ DĄBROWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2005-10-18
2006-05-22
GRZEGORZ ŚWIDERSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-26
2006-02-28
JEAN NOEL REYNAUD
PREZES ZARZĄDU
2005-01-06
2005-10-18
RAFAŁ RYSZARD WOJTKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-28
2011-01-24
EVANGELOS EVANGELOU
PREZES ZARZĄDU
2006-05-22
2011-01-24
EVANGELOS EVANGELOU
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-10-18
2006-05-22
2001-05-25
2003-05-30
"UNICOM BOLS GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie