KRS 0000047184
REGON35100149900000
NazwaLAJKONIK SNACKS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaLAJKONIK SNACKS
Data rejestracji 25 wrz 2001 (23 lata temu) 25 wrz 2001
Data usunięcia 01 gru 2004 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres PIŁSUDSKIEGO, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 12100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji20,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji605000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #1582Z PRODUKCJA PIECZYWA CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO #1586Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #5138 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMIHANS JOACHIM SALLAWITZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-20
CHRISTIAN BLATNIG
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-06-17
ANNE MARIE KLANKE
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2004-12-01
LORENZ ALEXANDER BAHLSEN
Członek Organu Nadzoru
2002-06-17
2004-12-01
FLAVIO DIAZ
Członek Organu Nadzoru
2003-05-20
2004-12-01
THOMAS ALTENDORFER
Członek Organu Nadzoru
2003-05-20
2004-12-01
ROLF ANDREAS BUHLER
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2004-12-01
ANDREAS FRANZ SCHUBERT
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2003-05-20
MANFRED HAMMESFAHR
Członek Organu Nadzoru
2001-09-25
2002-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE,LUB -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM ŁĄCZNIE
LORENZ ALEXANDER BAHLSEN
PREZES
2001-09-25
2002-06-17
ANNE MARIE KLANKE
CZŁONEK
2001-09-25
2002-06-17
KAROLINA OŻGO
CZŁONEK
2001-09-25
2004-05-04
EMILIA MARIA ŁUKOWICZ
CZŁONEK
2001-09-25
2004-12-01
JÓZEF ANDRZEJ KNYSZ
CZŁONEK
2001-09-25
2004-05-04
ZBIGNIEW GITROWSKI
PREZES ZARZĄD
2002-06-17
2004-04-29
ZBIGNIEW GITROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-29
2004-05-04
REINER KUESTER
ZASTĘPCA PREZESA ZARZADU
2004-04-26
2004-04-29
REINER KUESTER
PREZES ZARZADU
2004-04-29
2004-12-01
TEREZA BIBER
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-04-29
2004-12-01
2001-09-25
2004-12-01
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-25
2004-12-01
LAJKONIK SNACKS SPÓŁKA AKCYJNA
2001-09-25
2004-12-01
PIŁSUDSKIEGO, 1, SKAWINA, 32-050, SKAWINA, POLSKA
2001-09-25
2004-12-01
158 - PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNICZYCH,A W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKTÓW POLSKICH
2001-09-25
2004-12-01
1582Z - PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I UŻYWEK RÓŻNEGO RODZAJU , A W SZCZEGÓLNOŚCI PIECZYWA SŁODKIEGO I SŁONEGO
2001-09-25
2004-12-01
1586Z - PRODUKCJA ŻYWNOŚCI I UŻYWEK , A W SZCZEGÓLNOŚCI KONCENTRATÓW KAWY
2001-09-25
2004-12-01
5138 - SPRZEDAŻ ŻYWNOŚCI I UŻYWEK RÓŻNEGO RODZAJU
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie