KRS 0000643730
NIP1132921499
REGON36576842200000
NazwaLIGHTHOUSE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLIGHTHOUSE ADVISORY
Data rejestracji 02 lis 2016 (8 lat temu) 02 lis 2016
Data usunięcia 04 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUSARII, 60 A, WARSZAWA, 02-951, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email M.STOLARCZYK@LIGHTHOUSEADVISORY.PL
Dane podatkowe
NIP 1132921499
data rejestracji 25 lis 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 lip 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPRZEMYSŁAW MITRASZEWSKI
Wspólnik
2016-11-02
2019-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-01-10
2022-07-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
06159684400000
MARTA JOANNA STOLARCZYK
Wspólnik
2016-11-02
2019-01-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH
ADAM STANISŁAW SOBIESZEK
reprezentant
MARTA JOANNA STOLARCZYK
reprezentant
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
RAFAŁ RADOSŁAW RZEŚNY
Beneficjent
RAFAŁ RZEŚNY POSIADA 65% UDZIAŁÓW W PROFINCON SPZOO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W LIGHTHOUSE ADVISORY SPZOO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MARTA JOANNA STOLARCZYK
PREZES ZARZĄDU
2016-11-02
2022-07-04
PRZEMYSŁAW ANDRZEJ WŁOSZYCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-11-02
2019-01-10
ADAM STANISŁAW SOBIESZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-10
2022-07-04
2016-11-02
2017-04-05
UL. PARYSKA, 23A, WARSZAWA, 03-945, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-05
2018-08-24
UL. RZYMSKA, 11, WARSZAWA, 03-976, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-24
2019-01-10
UL. GROCHOWSKA, 306/308, WARSZAWA, 03-840, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie