KRS 0000283268
NIP5213442173
REGON14102195500000
NazwaPOLSKA PLATFORMA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKA PLATFORMA UBEZPIECZENIOWA
Data rejestracji 21 cze 2007 (17 lat temu) 21 cze 2007
Data usunięcia 19 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KSIĘCIA ZIEMOWITA, 53, WARSZAWA, 03-885, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 431650,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF ANDRZEJ FRAGSZTAJN
Wspólnik
2007-06-21
2008-02-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
MARCIN ANDRZEJ CHAŁOTOWSKI
Wspólnik
2007-06-21
2017-01-19
1.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.850,00 ZŁOTYCH
ADAM POPŁAWSKI
Wspólnik
2007-06-21
2008-02-25
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ
JERZY KOZIŃSKI
Wspólnik
2007-06-21
2017-01-19
1.424 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.200,00 ZŁ
MACIEJ BORYS BUD GUSAIM
Wspólnik
2007-06-21
2017-01-19
1.277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.850,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2008-02-25
2017-01-19
1.740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87.000,00 ZŁOTYCH
01744662000000
Wspólnik
2008-02-25
2017-01-19
1.907 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 95.350,00 ZŁOTYCH
01523636600000
JERZY KOZIŃSKI
Likwidator
2015-11-06
2017-01-19
MARCIN ANDRZEJ CHAŁOTOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2017-01-19
KRZYSZTOF ANDRZEJ FRAGSZTAJN
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2008-02-25
ADAM POPŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2017-01-19
ANNA MARIOLA KOZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2008-02-25
WERONIKA MARIA BUD GUSAIM
Członek Organu Nadzoru
2007-06-21
2017-01-19
WITALIA KOZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2017-01-19
JUSTYNA ANNA FRAGSZTAJN
Członek Organu Nadzoru
2008-02-25
2017-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
JERZY KOZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-21
2015-11-06
MACIEJ BORYS BUD GUSAIM
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-06-21
2015-11-06
KRZYSZTOF ANDRZEJ FRAGSZTAJN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-02-25
2015-11-06
2007-06-21
2015-11-06
"POLSKA PLATFORMA UBEZPIECZENIOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-06-21
2009-03-04
BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie