KRS 0000016532
NIP8862585439
REGON89130941100000
NazwaBOROWSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBOROWSKA
Data rejestracji 06 cze 2001 (23 lata temu) 06 cze 2001
Data usunięcia 07 maj 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUTRZENKI, 96, WROCŁAW, 52-311, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 940000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEWspólnik
2001-06-06
2002-04-02
40 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,-ZŁ KAŻDY, CO DAJE 4000,-ZŁ
01041175800000
GALTOCO INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2002-02-13
2011-09-21
1.879 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 939.500 (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ANDRZEJ KOWALSKI
Wspólnik
2002-04-02
2011-09-20
1.080 (JEDEN TYSIĄC OSIEMDZIESIĄT)UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 540.000 (PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁ.
1964-08-29
Wspólnik
2011-09-21
2012-05-07
1.879 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 939.500 (DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
89150040000000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, KIEDY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PIOTR WOŁCZAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2002-02-13
ANDRZEJ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-02-13
2003-07-07
1964-08-29
TOMASZ MARIUSZ JARCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-07-07
2005-08-12
MAŁGORZATA KOWALSKA
PREZES ZARZĄDU
2005-08-12
2012-05-07
ANDRZEJ DADEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-06
2001-11-28
2001-06-06
2003-09-05
"HOWELL PROJEKT 4" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-06
2003-09-05
ARMII KRAJOWEJ, 54, WROCŁAW, 50-541, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie