KRS 0000161294
NIP8951794713
REGON93290644300000
NazwaI2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaI2 DEVELOPMENT
Data rejestracji 15 maj 2003 (21 lat temu) 15 maj 2003
Data usunięcia 08 kwi 2010 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZEWSKA, 8, WROCŁAW, 50-122, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7012 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7020 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI WŁASNYCH LUB DZIERŻAWIONYCH #7032A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI #4521A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4521G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEJANUSZ PALUCH
Wspólnik
2003-05-15
2005-04-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDRZEJ KOWALSKI
Wspólnik
2005-04-27
2010-04-08
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
1964-08-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
LUCYNA ZOFIA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2003-08-29
2010-04-08
MARIUSZ MACIEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-05-15
2003-08-29
2003-05-15
2008-09-05
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "INTER INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-05-15
2003-08-29
IRYSOWA, 31, WROCŁAW, 51-117, WROCŁAW, POLSKA
2003-08-29
2007-07-09
RACŁAWICKA, 15-19, WROCŁAW, 53-149, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie