KRS 0000017191
NIP8862585422
REGON89130940500000
Nazwa"MAGDALENAEUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAGDALENAEUM
Data rejestracji 29 cze 2001 (23 lata temu) 29 cze 2001
Data usunięcia 16 maj 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUTRZENKI, 96, WROCŁAW, 52-311, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 13128000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8862585422
data rejestracji 11 lut 2022
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 22 kwi 2024
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2660Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEANDRZEJ KOWALSKI
Beneficjent
1964-08-29
KAMILA ELŻBIETA KOWALSKA
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2001-06-29
2002-11-05
13.866 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.933.000,00 ZŁ (SZEŚĆ MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE)
01041175800000
ANDRZEJ KOWALSKI
Wspólnik
2002-06-07
2004-02-25
14.648 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 7.324.000 (SIEDEM MILIONÓW TRZYSTA DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
1964-08-29
GALTOCO INVESTMENTS LTD
Wspólnik
2002-06-07
2011-05-16
26.255 (DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.127.500 (TRZYNAŚCIE MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Wspólnik
2002-11-05
2004-02-25
19.466 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ : 9.733.000 (DZIEWIĘĆ MILIONÓW SIEDEMSET TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH.
89130940500000
MAŁGORZATA KOWALSKA
Prokurent
2007-08-01
2011-05-16
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ KOWALSKI
Beneficjent
JEST FUNDATOREM, CZŁONKIEM ZARZĄDU ORAZ BENEFICJENTEM FUNDACJI ANDRZEJ KOWALSKI FUNDACJA RODZINNA, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
ANDRZEJ DADEŁŁO
PREZES ZARZĄDU
2001-06-29
2001-09-20
MONIKA SZUSZKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2001-09-20
2002-07-17
ANDRZEJ KOWALSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-07-17
2011-05-16
1964-08-29
2001-06-29
2002-04-26
HOWELL PROJEKT 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-26
2002-11-05
HOWELL COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-29
2003-10-29
ARMII KRAJOWEJ, 54, WROCŁAW, 50 - 541, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie