KRS 0000158091
NIP9570753250
REGON19189077000000
Nazwa"STONOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTONOGA
Data rejestracji 10 kwi 2003 (21 lat temu) 10 kwi 2003
Data usunięcia 28 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 723, SOPOT, 81-853, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 69000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYAGNIESZKA BARBARA NEUGEBAUER
Wspólnik
2003-04-10
2011-09-22
540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000 PLN
MARTINUS NICOLAAS ROS
Wspólnik
2004-04-07
2011-09-22
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 PLN
KAJETAN KOMAR KOMAROWSKI
Wspólnik
2011-09-22
2017-06-28
689 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.900,00 ZŁOTYCH
ANTONINA MARIA BŁOCKA
Prokurent
2003-04-10
2011-09-22
SAMOISTNA
KAJETAN HENRYK KOMAR KOMAROWSKI
Likwidator
2015-03-13
2017-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.
AGNIESZKA BARBARA NEUGEBAUER
PREZES ZARZĄDU
2003-04-10
2011-09-22
SZYMON ANTONI KUZDRO
PREZES ZARZĄDU
2011-09-22
2015-03-13
2003-04-10
2015-03-13
"STONOGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-10
2011-09-22
NORBLINA, 5, GDAŃSK, 80-304, GDAŃSK, POLSKA
2011-09-22
2011-10-27
BOHATERÓW MONTE CASSINO, 30, SOPOT, 81-759, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie