KRS 0000701746
NIP5862324364
REGON36864129000000
NazwaHMS ASSISTANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHMS ASSISTANCE
Data rejestracji 30 paź 2017 (7 lat temu) 30 paź 2017
Data usunięcia 24 mar 2023 24 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 6, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWIKTOR STEFAN ASKANAS
Członek Organu Nadzoru
2017-10-30
2019-11-14
MICHAŁ ALFONS RZESZEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-10-30
2019-11-14
IRENEUSZ TADEUSZ KULIGOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2017-10-30
2019-11-14
PIOTR WATOŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-14
2023-03-24
KAJETAN HENRYK KOMAR KOMAROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-11-14
2023-03-24
MACIEJ WATOŁA
Członek Organu Nadzoru
2019-11-14
2023-03-24
PIOTR WATOŁA
Beneficjent
MAGDALENA KOMAR-KOMAROWSKA
Beneficjent
MACIEJ WATOŁA
Beneficjent
KAJETAN KOMAR-KOMAROWSKI
Beneficjent
EWA KSIĄŻEK-BATOR
Beneficjent
EWA KSIĄŻEK-BATOR
zgłaszający - komplementariusz
PIOTR WATOŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
MAGDALENA KOMAR-KOMAROWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
MACIEJ WATOŁA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
KAJETAN KOMAR-KOMAROWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
EWA KSIĄŻEK-BATOR
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIALAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
JOANNA FERET
PREZES ZARZĄDU
2017-10-30
2018-04-24
MACIEJ TADEUSZ LUBIENIECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-30
2018-04-24
PIOTR JAN MASNY
PREZES ZARZĄDU
2018-04-24
2019-11-14
EWA MAŁGORZATA KSIĄŻEK BATOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-22
2019-11-14
EWA MAŁGORZATA KSIĄŻEK BATOR
PREZES ZARZĄDU
2019-11-14
2023-03-24
2017-10-30
2018-06-18
UL. WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie