KRS 0000208951
NIP2040000378
REGON19306696300000
NazwaSEATRANS CREWING AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSEATRANS CREWING AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSEATRANS CREWING AS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 cze 2004 (20 lat temu) 02 cze 2004
Data usunięcia 16 gru 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres PROSTOKĄTNA, 5A, GDYNIA, 81-601, GDYNIA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego WERNERSHOLMV, 5, BERGEN, 5852, BERGEN, NORWEGIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICHRYSZARD JERZY KĄKOL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2004-06-02
2006-01-16
PIOTR JAN MASNY
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2006-01-16
2014-12-16
IWONA PATERKA
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-10-12
2014-12-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
ROLF MIKKELSEN
PREZES ZARZĄDU
2004-06-02
2009-03-20
KNUT MAGNUS SKAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2009-03-20
JOHAN GUSTAV HVIDE
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2009-03-20
LARS HELGE KYRKJEBO
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-06-02
2009-03-20
ATLE SOMMER
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2014-12-16
LEIF STEINAR LARSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-20
2012-11-12
GISLE KARBOE RONG
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-12
2014-12-16
TOM ATLE PEDERSEN
PREZES ZARZĄDU
2009-03-20
2014-12-16
2004-06-02
2009-03-20
PLAC KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
2009-03-20
2011-09-14
I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 13, GDYNIA, 81-383, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie