KRS 0000214658
NIP5862013173
REGON19181677900000
NazwaSEATRANS-OSM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSEATRANS-OSM
Data rejestracji 10 sie 2004 (20 lat temu) 10 sie 2004
Data usunięcia 25 sie 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC KASZUBSKI, 8, GDYNIA, 81-350, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 165000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #7420 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIASEATRANS DA
Wspólnik
2004-08-10
2010-03-05
165 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500,00 ZŁOTYCH
OSM GROUP AS
Wspólnik
2004-08-10
2011-08-25
330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ
MIROSŁAW ZBIGNIEW BASKA
Prokurent
2004-08-10
2010-11-19
ŁĄCZNA
RYSZARD JERZY KĄKOL
Prokurent
2004-08-10
2010-11-19
ŁĄCZNA
MIROSŁAW ZBIGNIEW BASKA
Likwidator
2010-11-19
2011-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, WÓWCZAS WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W CELU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JOHAN GUSTAV HVIDE
PREZES ZARZĄDU
2004-08-10
2010-03-05
BJORN TORE LARSEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-08-10
2010-11-19
2004-08-10
2010-11-19
"SEATRANS-OSM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie