KRS 0000130954
NIP6691844553
REGON33047046300000
NazwaZAKŁAD BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaZAKŁAD BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO
Data rejestracji 17 wrz 2002 (22 lata temu) 17 wrz 2002
Data usunięcia 06 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MORSKA, 16, KOSZALIN, 75-221, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHWspólnik
2002-09-17
2005-02-08
55.943 UDZIAŁY O WARTOŚCI 27.971.500 ZŁ
33024946800000
Wspólnik
2005-02-08
2018-09-06
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ
19027590400000
WŁODZIMIERZ WŁADYSŁAW DELUGA
Członek Organu Nadzoru
2002-09-17
2004-08-05
WANDA HAUZE
Członek Organu Nadzoru
2005-02-08
2006-12-27
MIROSŁAW MATUSEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2005-08-30
2006-09-21
KRZYSZTOF ADAM SŁAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-05-31
2006-12-27
MAREK WRZOSEK
Członek Organu Nadzoru
2006-09-21
2007-01-17
REMIGIUSZ SŁAWOMIR DRÓŻDŻ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2007-09-25
ANDRZEJ JACEK PEPLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2008-07-10
LESZEK WOJCIECH STOLAREK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-27
2008-07-10
RYSZARD MAREK GAWĘCKI
Członek Organu Nadzoru
2007-01-17
2007-07-09
ROMAN MIECZYSŁAW ROLSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-09
2008-07-10
JOLANTA EWA UFNIARZ
Prokurent
2009-03-16
2018-09-06
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM I DOKONYWANIA W TEN SPOSÓB WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
ANNA MARIA SICIŃSKA
Prokurent
2009-08-20
2015-04-29
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM I DOKONYWANIA W TEN SPOSÓB WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
JERZY KAZIMIERZ ZARODA
Prokurent
2006-05-31
2014-03-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ELŻBIETA BANACH STĘPIEŃ
Prokurent
2015-04-29
2018-09-06
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTACJI SPÓŁKI Z DRUGIM PROKURENTEM I DOKONYWANIA W TEN SPOSÓB WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
JACEK ZAWADZKI
PREZES ZARZĄDU
2002-09-17
2004-08-05
ELŻBIETA BANACH STĘPIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-09-17
2009-08-20
ELŻBIETA BANACH STĘPIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-08-20
2015-04-29
JERZY KAZIMIERZ ZARODA
PREZES ZARZĄDU
2004-08-05
2006-05-26
KAZIMIERZ MYZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-05-26
2007-05-21
KAZIMIERZ MYZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-05-21
2008-11-19
ANDRZEJ JACEK STARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2018-09-06
PIOTR ABRAMIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-08-08
2017-08-08
KAZIMIERZ MYZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-06-21
2014-03-21
JERZY KAZIMIERZ ZARODA
PREZES ZARZĄDU
2014-03-21
2016-04-20
2002-09-17
2007-08-13
ZAKŁAD BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KOSZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie