KRS 0000132828
REGON87035315300000
NazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL
Data rejestracji 04 paź 2002 (22 lata temu) 04 paź 2002
Data usunięcia 25 sty 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WSCHODNIA, 36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8010000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAJANUSZ JÓZEF WRZECIONKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2005-08-12
GRAŻYNA MARIA JASIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2006-12-20
TAMARA MARIOLA KLUNDER
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2009-10-01
ROMAN JÓZEF NIEWIADOMSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-10-04
2005-08-12
ANDRZEJ BOGDAN CHMIELECKI
Członek Organu Nadzoru
2005-08-12
2006-11-08
IZABELA HANNA ALBRYCHT
Członek Organu Nadzoru
2006-12-20
2008-09-30
MARIAN CZESŁAW SZAJNA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-23
2008-09-30
AGNIESZKA ZIELIŃSKA NOWICKA
Członek Organu Nadzoru
2008-01-23
2008-09-30
MARCIN KRZYSZTOF ZIELIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-10-01
RAFAŁ ANDRZEJ CHOMICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-09-30
2009-10-01
Wspólnik
2002-10-04
2005-02-21
16.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.010.000,00 ZŁ
87019678800000
Wspólnik
2005-02-21
2009-04-21
16.020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.010.000,00 ZŁ.
19027590400000
Wspólnik
2009-04-21
2013-01-30
16020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.010.000,00 ZŁ
22035302400000
Wspólnik
2013-01-30
2016-01-25
16020 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8010000,00 ZŁ
19027590400000
DOROTA LIPERTOWICZ
Prokurent
2009-12-10
2014-10-08
PROKURA ŁĄCZNA
WIESŁAWA MARIA CHRZĄSTEK
Prokurent
2010-06-16
2014-10-08
PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD WAWRZONKOSKI
Prokurent
2014-03-14
2014-10-08
PROKURA ŁĄCZNA
WITOLD WAWRZONKOSKI
Prokurent
2014-10-08
2015-03-02
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- DO SKUTECZNEGO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ PROKURENTA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CO NAJMNIEJ JENDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
DANUTA ANDRUSZKIEWICZ
Prokurent
2002-10-04
2003-10-16
SAMOISTNA
WIESŁAWA MARIA CHRZĄSTEK
Prokurent
2003-10-16
2006-10-10
ODDZIELNA
WIESŁAWA MARIA CHRZĄSTEK
Prokurent
2006-11-27
2009-12-10
ODDZIELNA
ROMUALD JANUSZ TARASIUK
Likwidator
2015-03-02
2016-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU.
CEZARY PIOTR CHODYNIECKI
PREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2006-11-27
ZBIGNIEW MARIAN KĘSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-10-04
2006-10-10
DARIUSZ ANDRZEJ ZABŁOTNY
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-06-23
2005-04-28
WIESŁAWA MARIA CHRZĄSTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-10-10
2006-11-27
JANUSZ TOMASZ CHWALISZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-27
2009-01-07
KRZYSZTOF STANISŁAW BĄCZYK
PREZES ZARZĄDU
2006-11-27
2008-01-23
MIROSŁAW KOSICKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-23
2009-01-07
JERZY STEFAN MAŁEK
PREZES ZARZĄDU
2009-01-07
2014-03-14
WIESŁAWA MARIA CHRZĄSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-10
2010-06-16
RADOSŁAW KRZYSZTOF KOŁACIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-14
2015-03-02
2002-10-04
2015-03-02
ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ - ENERGOHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie