KRS 0000405223
NIP9571063197
REGON22157577800000
NazwaENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA SŁUPSK
Data rejestracji 14 gru 2011 (13 lat temu) 14 gru 2011
Data usunięcia 27 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 114, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6900000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email EISLUPSK@ENERGA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2011-12-14
2018-12-27
6.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.900.000,00 ZŁOTYCH
19027590400000
ROBERT KRZYSZTOF PRZEWOŹNY
Prokurent
2012-10-03
2018-12-27
DO SKŁADANI OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIEPROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)
ELŻBIETA BARBARA DZIURAWIEC
Prokurent
2012-10-03
2018-12-27
DO SKŁADANI OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIEPROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI (PROKURA ŁĄCZNA)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANDRZEJ KACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2016-02-05
MAREK STANISŁAW DRABINA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2016-05-30
LESZEK TURALSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-14
2018-12-27
ROMUALD JANUSZ TARASIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-30
2017-10-12
JACEK ZABIEGŁY
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-10-12
2018-10-18
ADAM SASIUK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-18
2018-12-27
2011-12-14
2014-06-23
ENERGA-OPERATOR EKSPLOATACJA I INWESTYCJE SŁUPSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-14
2012-03-14
MIKOŁAJA REJA, 23, GDAŃSK, 80-557, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie