KRS 0000036838
REGON87019678800000
NazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ
Data rejestracji 21 sie 2001 (23 lata temu) 21 sie 2001
Data usunięcia 17 lut 2005 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres GEN. JÓZEFA BEMA, 128, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 77000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 77000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji770000
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#401 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #403 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #333 PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #45 BUDOWNICTWO #5052G HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #66 UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ #67 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM I Z UBEZPIECZENIAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #7310G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8042Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE #851 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #9304 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJBARBARA ŚWIRSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2002-09-25
EWA JOLANTA JARUZELSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2005-02-17
PAWEŁ ANDRZEJ BADZIO
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-07-28
JACEK TADEUSZ MAŁECKI
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2005-02-17
MAREK KALISZEK
Członek Organu Nadzoru
2002-09-25
2005-02-17
MICHAŁ JAROSŁAW GOŁĘBIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-02-17
TOMASZ WÓJCIK
Członek Organu Nadzoru
2001-08-21
2003-07-28
ROMUALD MECHLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-07-28
2005-02-17
HENRYK MEGER
Prokurent
2001-08-21
2005-02-17
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ROMAN JACEK KUCZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-08-21
2005-02-17
RYSZARD MICHNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2004-07-26
MAREK ANTONI RUCIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2005-02-17
KRZYSZTOF ROMAN NAGÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-08-21
2004-07-26
ANDRZEJ KRAWULSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-26
2005-02-17
HENRYK RUSZKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-26
2005-02-17
2001-08-21
2005-02-17
SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-21
2005-02-17
ZAKŁAD ENERGETYCZNY TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA
2001-08-21
2005-02-17
GEN. JÓZEFA BEMA, 128, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2004-04-01
2005-02-17
401 - WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2004-04-01
2005-02-17
403 - PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
2004-04-01
2005-02-17
22 - DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2004-04-01
2005-02-17
30 - PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
2004-04-01
2005-02-17
31 - PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
2004-04-01
2005-02-17
332 - PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
2004-04-01
2005-02-17
333 - PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI
2004-04-01
2005-02-17
45 - BUDOWNICTWO
2004-04-01
2005-02-17
5052G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY, NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO
2004-04-01
2005-02-17
55 - HOTELE I RESTAURACJE
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie