KRS 0000605488
NIP5252478235
REGON14241709800000
NazwaB+P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaB+P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 mar 2016 (9 lat temu) 01 mar 2016
Data usunięcia 28 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUWspólnik
2016-03-01
2016-12-28
36261837200000
ANDRZEJ PAZERA
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
EWA ZOFIA PAZERA
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
JAN BADZIO
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
JOLANTA PAZERA
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
ANNA MAŁGORZATA PAZERA
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
MATEUSZ KSAWERY PALCZEWSKI
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
PAWEŁ ANDRZEJ BADZIO
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
EWA MARIA POCHMARA
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
ANNA DOMINIKA POCHMARA RYŻKO
Wspólnik
2016-03-01
2016-12-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: ANDRZEJ PAZERA - PREZES ZARZĄDU, ANDRZEJ POCHMARA - CZŁONEK ZARZĄDU, JAN BADZIO - CZŁONEK ZARZĄDU, ZBIGNIEW STANISŁAW PALCZEWSKI - CZŁONEK ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2016-03-01
2016-12-28
36261837200000
2016-03-01
2016-03-31
UL. PRZASNYSKA, 6, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie