KRS 0000577759
NIP5252630967
REGON36261837200000
NazwaB+P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaB+P
Data rejestracji 29 wrz 2015 (9 lat temu) 29 wrz 2015
Data usunięcia 06 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZASNYSKA, 6B, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKKONRAD FILIP TURZYŃSKI
Wspólnik
2015-09-29
2015-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
ANDRZEJ PAZERA
Wspólnik
2015-11-23
2017-09-06
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.850,00 ZŁ
ANDRZEJ POCHMARA
Wspólnik
2015-11-23
2017-09-06
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700,00 ZŁ
JAN BADZIO
Wspólnik
2015-11-23
2017-09-06
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.450,00 ZŁ
ZBIGNIEW STANISŁAW PALCZEWSKI
Wspólnik
2015-11-23
2017-09-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PAZERA
Likwidator
2017-03-09
2017-09-06
ZBIGNIEW PALCZEWSKI
Likwidator
2017-03-09
2017-09-06
ANDRZEJ POCHMARA
Likwidator
2017-03-09
2017-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MAREK KOLIBSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-29
2015-11-23
ANDRZEJ PAZERA
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2017-03-09
ANDRZEJ POCHMARA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-23
2017-03-09
JAN BADZIO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-23
2017-03-09
ZBIGNIEW STANISŁAW PALCZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-23
2017-03-09
2015-09-29
2017-03-09
B+P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie